1 |
2020-01-10 |
注冊(cè)資本變更(注冊(cè)資金、資金數(shù)額等變更) |
500 |
600(+20%) |
2 |
2020-01-10 |
章程備案 |
2018-03-19 |
2019-12-18 |
3 |
2018-03-20 |
章程備案 |
2017-09-30 |
2018-03-19 |
4 |
2018-03-20 |
名稱變更(字號(hào)名稱、集團(tuán)名稱等) |
深圳興榮發(fā)數(shù)碼科技有限公司 |
深圳興榮發(fā)電子科技有限公司 |
5 |
2017-10-18 |
章程備案 |
1900-01-01 |
2017-09-30 |
6 |
2017-10-18 |
地址變更(住所地址、經(jīng)營場(chǎng)所、駐在地址等變更) |
深圳市光明新區(qū)公明辦事處塘尾社區(qū)南明路榮裕發(fā)商業(yè)城第10棟7樓D |
深圳市光明新區(qū)鳳凰街道塘尾社區(qū)塘明浦京工貿(mào)大廈9棟6樓 |
7 |
2016-04-18 |
注冊(cè)資本變更(注冊(cè)資金、資金數(shù)額等變更) |
300 |
500(+66.67%) |
8 |
2016-04-18 |
其他事項(xiàng)備案 |
股東名稱:易輝成*、出資額:51.000000、出資比例:17.000000;股東名稱:李慧、出資額:90.000000、出資比例:30.000000;股東名稱:覃志鵬、出資額:30.000000、出資比例:10.000000;股東名稱:黃建發(fā)、出資額:129.000000、出資比例:43.000000 |
股東名稱:易輝成*、出資額:50.000000、出資比例:10.000000;股東名稱:黃建發(fā)、出資額:150.000000、出資比例:30.000000;股東名稱:覃志鵬、出資額:50.000000、出資比例:10.000000;股東名稱:黃撫勝、出資額:150.000000、出資比例:30.000000;股東名稱:李慧、出資額:100.000000、出資比例:20.000000 |
9 |
2016-04-18 |
股權(quán) |
黃建發(fā)129.0000;覃志鵬30.0000;李慧90.0000;易輝成*51.0000 |
李慧100.0000(+10);黃建發(fā)150.0000(+21);覃志鵬50.0000(+20);易輝成*50.0000(-1);黃撫勝150.0000(萬元)30.0000%【新增】 |
10 |
2015-09-24 |
注冊(cè)資本變更(注冊(cè)資金、資金數(shù)額等變更) |
100 |
300(+200%) |
11 |
2015-09-24 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) |
股東名稱:黃建發(fā)、出資額:25.000000、出資比例:25.000000;;股東名稱:易輝成*、出資額:25.000000、出資比例:25.000000;;股東名稱:覃志鵬、出資額:25.000000、出資比例:25.000000;;股東名稱:李慧、出資額:25.000000、出資比例:25.000000; |
股東名稱:易輝成*、出資額:51.000000(+26)、出資比例:17.000000(-8%);;股東名稱:李慧、出資額:90.000000(+65)、出資比例:30.000000(+5%);;股東名稱:覃志鵬、出資額:30.000000(+5)、出資比例:10.000000(-15%);;股東名稱:黃建發(fā)、出資額:129.000000(+104)、出資比例:43.000000(+18%); |
12 |
2015-09-24 |
其他事項(xiàng)備案 |
--- |
91440300073387584Q |
13 |
2015-09-24 |
負(fù)責(zé)人變更(法定代表人、負(fù)責(zé)人、首席代表、合伙事務(wù)執(zhí)行人等變更) |
股東:李慧;股東:覃志鵬;股東:黃建發(fā);總經(jīng)理:覃志鵬;法定代表人:覃志鵬;股東:易輝成*;監(jiān)事:易輝成*;董事長:覃志鵬; |
股東:黃建發(fā);法定代表人:易輝成*;監(jiān)事:黃建發(fā);董事長:易輝成*;股東:易輝成*;股東:覃志鵬;股東:李慧;總經(jīng)理:易輝成*; |
14 |
2015-09-24 |
期限變更(經(jīng)營期限、營業(yè)期限、駐在期限等變更) |
2013-07-11,2023-07-11 |
2013-07-11,5000-01-01 |
15 |
2015-09-24 |
期限變更(經(jīng)營期限、營業(yè)期限、駐在期限等變更) |
從2013-07-11至2023-07-11 |
永續(xù)經(jīng)營 |
16 |
2015-09-24 |
法定代表人(負(fù)責(zé)人) |
覃志鵬 |
易輝成* |
17 |
2015-09-24 |
經(jīng)營期限 |
自2013年7月11日起至2023年7月11日止 |
永續(xù)經(jīng)營 |
18 |
2015-09-24 |
董事成員 |
覃志鵬(總經(jīng)理)【退出】;易輝成*(監(jiān)事);覃志鵬(執(zhí)行(常務(wù))董事)【退出】 |
黃建發(fā)(監(jiān)事)【新增】;易輝成*(總經(jīng)理);易輝成*(執(zhí)行(常務(wù))董事) |
19 |
2015-09-24 |
高級(jí)管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) |
監(jiān)事:易輝成*;執(zhí)行董事:覃志鵬【退出】;總經(jīng)理:覃志鵬【退出】 |
監(jiān)事:黃建發(fā)【新增】;執(zhí)行董事:易輝成*;總經(jīng)理:易輝成* |
20 |
2014-06-13 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) |
股東名稱:李小莉、出資額:25.000000、出資比例:25.000000;【退出】;股東名稱:黃建發(fā)、出資額:25.000000、出資比例:25.000000;;股東名稱:覃志鵬、出資額:25.000000、出資比例:25.000000;;股東名稱:易輝成*、出資額:25.000000、出資比例:25.000000; |
股東名稱:黃建發(fā)、出資額:25.000000、出資比例:25.000000;;股東名稱:易輝成*、出資額:25.000000、出資比例:25.000000;;股東名稱:覃志鵬、出資額:25.000000、出資比例:25.000000;;股東名稱:李慧、出資額:25.000000、出資比例:25.000000;【新增】 |
21 |
2013-08-12 |
地址變更(住所地址、經(jīng)營場(chǎng)所、駐在地址等變更) |
深圳市光明新區(qū)公明街道塘尾社區(qū)南明路浦京輔料城第九棟廠房7樓7D |
深圳市光明新區(qū)公明辦事處塘尾社區(qū)南明路榮裕發(fā)商業(yè)城第10棟7樓D |